1688平台经营店铺
个
失信信息
0个
工商变更记录
7次
变更前
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-02-23;任职起始日期:2017-02-24;姓名:李亚男; 国;
变更后
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
变更前
空
变更后
郝雪
变更前
空
变更后
孙超
变更前
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-02-23;任职起始日期:2017-02-24;姓名:刘玉玺; 国;
变更后
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
变更前
李亚男
变更后
孙超
变更前
姓名:李亚男;任职截止日期:2020-02-23;任职起始日期:2017-02-24;62;
变更后
姓名:孙超;任职截止日期:2026-05-18;任职起始日期:2023-05-19;
变更前
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-02-23;任职起始日期:2017-02-24;姓名:李亚男; 国;
变更后
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
孙超
执行董事
孙超
经理
郝雪
监事
出资日期:2027-03-01
出资比例:100.00%
认缴出资币种:人民币元
认缴出资额(万元):20.000000
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。